THE BOXING ACADEMY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The BAF will provide and assist in the provision of facilities, support and resources for education at the Boxing Academy Trust (reg co. no. 09876066); provide support with education, training, mentoring and healthy lifestyles for current and former pupils, and complement provision made by the school in developing effective relationships between the staff, parents and other stakeholders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- LONDON BOXING ACADEMY COMMUNITY PROJECT (Enw blaenorol)
- THE BOXING ACADEMY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Robb | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Verity Myers | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
ANNA CAIN | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
Paul Buchanan | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.42k | £46.81k | £18.10k | £10.83k | £2.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.68k | £27.67k | £38.32k | £14.04k | £16.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 17 MAR 2006, AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12 JUL 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30 APR 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 APR 2018 as amended on 17 Sep 2019 as amended on 17 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF PUPILS AT THE SCHOOL CURRENTLY RUN BY THE BOXING ACADEMY TRUST (AN EXEMPT CHARITY WITH REGISTERED COMPANY NO. 09876066) IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT AND RESOURCES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL; (2) PROVIDING EDUCATION, TRAINING, MENTORING AND HEALTHY LIFESTYLES FOR CURRENT AND FORMER PUPILS OF THE SCHOOL, TO COMPLEMENT PROVISION MADE BY THE SCHOOL OR WHERE THE SCHOOL DOES NOT MAKE SUCH PROVISION; AND (3) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHER STAKEHOLDERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL.
Maes buddion
LONDON SOUTH EAST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Monteagle Way
LONDON
E5 8PH
- Ffôn:
- 02089864674
- E-bost:
- mail@theboxingacademy.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window