NEWCASTLE TOY AND LEISURE LIBRARY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE PLAY AND LEISURE SERVICES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS (0-18 YEARS) AND THEIR FAMILIES (PLUS SIBLINGS) IN NEWCASTLE UPON TYNE, ALSO A LOAN SERVICE OFFERING TOYS AND SPECIALISED EQUIPMENT, SATURDAY ACTIVITY CLUBS AND SCHOOL HOLIDAY PLAY AND LEISURE SESSIONS. WE EMPLOY FAMILY WORKERS WHO SUPPORT FAMILIES TO ACCESS LEISURE ACTIVITIES IN THEIR LOCAL COMMUNITIES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Newcastle Upon Tyne
Llywodraethu
- 17 Medi 2007: Cofrestrwyd
- 14 Mai 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.50k | £88.00k | £93.65k | £57.13k | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.39k | £90.34k | £107.22k | £95.98k | £65 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.00k | £27.34k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 15 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND EDUCATION OF LOCAL BABIES, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC EDUCATIONAL AND STIMULATING TOYS AND EQUIPMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NEWCASTLE UPON TYNE AND ITS ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window