ymddiriedolwyr BLACKWELL ADVENTURE
Rhif yr elusen: 1121161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL RAYMOND FENNELL | Cadeirydd | 20 July 2015 |
|
|||||
Dr Steven Garedd Thomas | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
ANTHONY GEORGE SPINKS | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|||||
Louise Taylor-Stupple | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
KENNETH KEITH WILFRED HEMMINGS | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|||||
Andrew Keith Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY ALLEN | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Alexander David Harverson | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.