Hanes ariannol GATESHEAD CARERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1118942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £395.76k | £642.69k | £602.65k | £444.45k | £440.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.81k | £549.79k | £534.42k | £522.48k | £459.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £346.98k | £633.92k | £577.20k | £415.38k | £391.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.67k | £4.17k | N/A | N/A | £4.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £135 | £2.67k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £641.08k | £595.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.47k | £4.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £549.79k | £534.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.49k | £3.96k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.