Hanes ariannol WOKING HOMES
Rhif yr elusen: 1120447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21m | £2.22m | £2.20m | £2.02m | £2.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £2.13m | £2.18m | £2.27m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £146.61k | £98.00k | £803 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.78k | £21.41k | £18.53k | £19.45k | £198.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.88k | £20.02k | £27.87k | £24.13k | £26.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.75m | £1.78m | £1.72m | £1.51m | £1.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £406.31k | £392.42k | £287.23k | £366.10k | £436.09k | |
|
Incwm - Arall | £25 | £0 | £146.61k | £98.30k | £803 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.11k | £310 | £500 | £0 | £183.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.93m | £1.97m | £2.04m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.10k | £66.02k | £67.61k | £88.91k | £84.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.60k | £8.80k | £9.00k | £9.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.40k | £45.23k | £45.96k | £52.23k | £47.32k | |
|
Gwariant - Arall | £118.76k | £130.53k | £135.16k | £140.50k | £148.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.