ymddiriedolwyr WOKING HOMES
Rhif yr elusen: 1120447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Martin | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Jonathan Elliott | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Richard Evans | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Michael Stubbs | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Sheila Alice Coles | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
LYNNETTE ANN FRANCIS | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||
Jeremy Martin | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Andrew Peter Haddon | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Mark Charles Evans | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Andy Pulfer | Ymddiriedolwr | 07 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.