Hanes ariannol STREETSCENE ADDICTION RECOVERY
Rhif yr elusen: 1118773
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30m | £2.44m | £2.69m | £2.77m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £2.36m | £2.53m | £2.72m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.75m | £1.40m | £1.60m | £1.86m | £2.60m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.84k | £106.49k | £7.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £28.17k | £112.19k | £141.67k | £62.93k | £28.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £2.33m | £2.55m | £2.71m | £2.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.33m | £2.53m | £2.72m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £6.42k | £6.48k | £6.81k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £26.05k | £0 | £0 | £13.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.