FRIENDS OF CHANCET WOOD CHILDREN'S HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the provision of leisure, outdoor play and educational facilities for disabled children receiving a residential short break service at Chancet Wood Children's Home, plus improve the facilities and environment, and also provide better moving and handling equipment to make their stay more comfortable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET LORRAINE NUTTALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Debbie Miles | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Jane bennett | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Gemma Cocks | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Sandra Hall | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||
LISA MARY SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.43k | £3.21k | £5.28k | £3.89k | £2.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33k | £1.06k | £10.40k | £800 | £5.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
1/ TO ADVANCE THE PROVISION OF LEISURE AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR DISABLED CHILDREN RECEIVING A RESIDENTIAL RESPITE SERVICE AT CHANCET WOOD CHILDREN'S HOME THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO BUILD A SENSORY AND SOFT PLAY ANNEX AT THE CHILDREN'S HOME. 2/ TO ADVANCE THE PROVISION OF LEISURE AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR DISABLED CHILDREN RECEIVING A RESIDENTIAL RESPITE SERVICE AT CHANCET WOOD CHILDREN'S HOME THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR OTHER FUTURE PROJECTS THAT ENHANCE THE CHILDREN'S LEISURE AND EDUCATIONAL ACTIVITIES AT THE HOME.
Maes buddion
SOUTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chancet Wood Childrens Home
Chancet Wood Drive
SHEFFIELD
S8 7TR
- Ffôn:
- 01142746459
- E-bost:
- lisa.shaw@sheffield.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window