Hanes ariannol LIVING SPORT CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH SPORTS PARTNERSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 1124122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £739.55k | £788.00k | £859.84k | £987.81k | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.00k | £864.59k | £817.33k | £1.02m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £121.84k | £102.10k | N/A | £4.47k | £21.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £121.84k | £578.22k | £116.86k | £106.65k | £108.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £723.12k | £696.53k | £837.85k | £916.00k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.03k | £77.24k | £14.72k | £19.66k | £67.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £760 | £873 | £146 | £46 | £3.49k | |
|
Incwm - Arall | £7.64k | £13.36k | £7.14k | £52.10k | £3.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £671.48k | £864.59k | £817.33k | £1.02m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.55k | £14.49k | £10.55k | £11.25k | £16.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £58.64k | £64.13k | £119.41k | £210.63k | £180.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.52k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.