Hanes ariannol THE STEPHEN PERSE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1120608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.58m | £22.03m | £24.43m | £27.19m | £30.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.11m | £22.13m | £22.77m | £25.13m | £29.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £366.40k | £82.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £68.05k | £139.04k | £157.32k | £232.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £194.70k | £68.25k | £45.81k | £170.65k | £190.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.80m | £21.49m | £24.12m | £26.82m | £29.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47.31k | £39.70k | £41.19k | £37.93k | £214.63k | |
|
Incwm - Arall | £438.14k | £366.40k | £82.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.07m | £21.98m | £22.63m | £24.94m | £29.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.99k | £150.01k | £141.39k | £194.50k | £204.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £28.79k | £118.31k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.20k | £11.50k | £12.48k | £12.86k | £8.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.