Hanes ariannol MEMBERS CHURCH OF GOD INTERNATIONAL UK CHAPTER

Rhif yr elusen: 1120310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £483.39k £501.45k £519.74k £568.97k £378.95k
Cyfanswm gwariant £439.42k £529.95k £486.04k £482.34k £481.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £501.45k £519.74k £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £568.97k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £529.95k £486.04k £482.34k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A