MEMBERS CHURCH OF GOD INTERNATIONAL UK CHAPTER

Rhif yr elusen: 1120310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

MCGI is a Christian religious organization, with its main headquarters in the Philippines and various chapters located around the globe including the UK and the Isle of Man. The majority of the Church members are Filipino nationals but through its continuous effort to propagate the Gospel of the Lord Jesus Christ across the world, it has grown into a group of diverse racial descents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £378,945
Cyfanswm gwariant: £481,503

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Lerpwl
  • Dinas Manceinion
  • Dinas Peterborough
  • Essex
  • Gogledd Swydd Gaerefrog
  • Middlesbrough
  • Surrey
  • Swydd Gaerloyw
  • Brasil
  • Denmarc
  • Gogledd Iwerddon
  • Norwy
  • Portiwgal
  • Yr Alban
  • Y Swistir

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
  • 09 Mehefin 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 11 Ionawr 2012: Re-registered
  • 09 Mehefin 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 15 Gorffennaf 2013: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALFREDO JR PRIVADO Ymddiriedolwr 03 December 2015
Dim ar gofnod
NOEL GONZALES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELISEO SORIANO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LICERIO CATAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
FELOMENA PRIVADO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DANIEL RAZON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RAMON BERNARDO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £483.39k £501.45k £519.74k £568.97k £378.95k
Cyfanswm gwariant £439.42k £529.95k £486.04k £482.34k £481.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £501.45k £519.74k £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £568.97k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £529.95k £486.04k £482.34k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Mai 2023 189 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Mai 2023 190 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Mai 2023 554 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Mai 2023 554 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
36 Muybridge Road
New Malden
KT3 3EH
Ffôn:
07919532087
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael