Ymddiriedolwyr OBLONG LTD
Rhif yr elusen: 1120379
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAL HEARD | Cadeirydd | 10 March 2021 |
|
|
||||
Zara Mahmood | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Lorena Blanco-Falcioni | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
John Richard Barton | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Layla Jamillah Mubarak | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Colin Longden | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Sabina Lokolong | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Paul Spinks | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Mark Richards | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.