Hanes ariannol PILLAR COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 1119079
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £22.23k £26.35k £34.55k £41.04k £36.70k
Cyfanswm gwariant £19.25k £18.95k £22.04k £28.35k £35.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A