Hanes ariannol CRICKLADE AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1125605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £590.93k £364.24k £655.78k £775.03k £898.73k
Cyfanswm gwariant £624.42k £302.97k £543.25k £782.22k £950.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £35.00k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £110.70k £110.85k £60.59k £1.50k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £110.70k N/A £60.59k £5.50k £10.67k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £276.15k N/A £362.28k £509.25k £593.02k
Incwm - Weithgareddau elusennol £204.04k N/A £232.91k £259.90k £293.86k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £36 N/A £8 £380 £1.19k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £539.92k N/A £510.47k £704.27k £863.96k
Gwariant - Ar godi arian £52.01k N/A £32.78k £77.95k £86.69k
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £1.62k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £77.95k £0
Gwariant - Arall £32.49k N/A £0 £0 £0