Hanes ariannol THE POLISH CATHOLIC MISSION
Rhif yr elusen: 1119423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.12m | £7.00m | £4.89m | £6.88m | £6.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.39m | £5.40m | £4.14m | £4.10m | £6.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.65m | £5.64m | £3.51m | £4.48m | £4.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £584.80k | £673.53k | £721.85k | £551.43k | £846.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £4.42m | £0 | £0 | £4.45m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £638.51k | £599.82k | £519.55k | £622.50k | £732.13k | |
|
Incwm - Arall | £251.66k | £88.00k | £142.51k | £1.23m | £614.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £226.41k | £1.11m | £24.80k | £25.95k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.39m | £5.40m | £4.14m | £4.10m | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.06k | £0 | £30.44k | £4.10m | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.