Sangam Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote any charitable purpose for the benefits of the wider community by advancing education, protecting health, relieving poverty, distress and sickness, to promote cultural activities and generally undertake any charitable activities. To give advice in social welfare, immigration, debt etc and counselling for victims of domestic violence and mental health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnet
Llywodraethu
- 16 Mai 2007: Cofrestrwyd
- SANGAM ASSOCIATION OF ASIAN WOMEN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDHA SANGHANI | Cadeirydd | 11 April 2007 |
|
|
||||
HEERAL GUDKA | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
SHOBHNA PATEL | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Suchitra Kabra | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Parul Gajjar | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
PIYUSHA VIRANI | Ymddiriedolwr | 11 April 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £327.30k | £298.65k | £213.32k | £182.85k | £258.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.90k | £311.53k | £318.84k | £136.55k | £152.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.68k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Mehefin 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Mehefin 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 APRIL 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 JULY 2007 as amended on 02 Jul 2015 as amended on 17 May 2022 as amended on 21 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Company’s Objects are: to promote any charitable purposes for the benefit of the community, including: 2.1.1 the advancement of education; 2.1.2 the protection of good mental and physical health; 2.1.3 the relief of poverty, sickness and distress; 2.1.4 the provision of facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation with the objective of improving the conditions of life for residents, particularly but not exclusively by the provisions of grant funding.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
210 BURNT OAK BROADWAY
EDGWARE
MIDDLESEX
HA8 0AP
- Ffôn:
- 02089527062
- E-bost:
- info@sangamcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window