Hanes ariannol EAST RIDING VOLUNTARY ACTION SERVICES (ERVAS) LIMITED
Rhif yr elusen: 1121190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.51k | £308.54k | £571.11k | £805.33k | £730.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £319.75k | £304.71k | £522.20k | £749.71k | £666.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.29k | N/A | £10.98k | £28.56k | £87.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £60.15k | £27.80k | £234.64k | £420.37k | £219.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £521.65k | £724.58k | £562.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £154 | £413 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £48.75k | £80.37k | £163.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £715 | £220 | £3.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £522.20k | £749.71k | £666.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £900 | £1.28k | £900 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £149.65k | £281.54k | £90.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.