Hanes ariannol THE ANDREW MCCARTNEY TRUST FUND FOR BRAIN TUMOUR RESEARCH

Rhif yr elusen: 1119876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/04/2020 02/04/2021 02/04/2022 02/04/2023 02/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.65k £1.06k £1.43k £1.39k £1.01k
Cyfanswm gwariant £1.25k £198 £337 £370 £102
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A