Hanes ariannol WELLSPRING CHURCH (WATFORD)

Rhif yr elusen: 1119764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £651.14k £487.70k £755.24k £594.71k £637.75k
Cyfanswm gwariant £593.28k £558.60k £441.42k £516.46k £584.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £7.82k £2.09k £1.19k £1.15k £1.25k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £377 £26.24k £8.41k N/A £5.24k
Incwm o roddion a chymynroddion £602.36k N/A £721.92k £533.08k £538.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £48.34k N/A £33.31k £60.27k £92.78k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £440 N/A £19 £1.36k £6.58k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £51.75k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £564.00k N/A £439.60k £514.07k £581.99k
Gwariant - Ar godi arian £29.28k N/A £1.82k £2.39k £2.25k
Gwariant - Llywodraethu £5.52k N/A £7.73k £4.07k £4.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £33.27k N/A £27.63k £38.97k £37.49k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0