WHITFIELD AND ASPEN STAFF PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Generation of funds through various mean to provide, assist and support the activities and facilities or items for the education at Whitifeld and Aspen School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caint
Llywodraethu
- 26 Medi 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESSICA CLARE ANDREWS | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Alison May Elizabeth Erskine | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
JASON COOK | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.75k | £10.47k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.53k | £9.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 11 Mawrth 2025 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Mawrth 2025 | 620 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mawrth 2025 | 985 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1420 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1420 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 SEPTEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE WHITFIELD, DOVER, KENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitfield Aspen School
Mayfield Road
Whitfield
Dover
Kent
CT16 3LJ
- Ffôn:
- 01304 821526
- E-bost:
- 1.WASPFA@WHITFIELD.KENT.SCH.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window