LIVING SANCTUARY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOLDING REGULAR CHRISTIAN SERVICES TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN THE COMMUNITY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hounslow
- Ghana
- Nigeria
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD JANE RUTH HOLDEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
HUBERT HUMPHREY HANSON | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
CASIUS EWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89k | £3.58k | £2.18k | £300 | £455 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82k | £1.88k | £889 | £120 | £450 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 270 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 270 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 636 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 636 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE NAME OF THE ORGANISATION IS LIVING SANCTUARY CHURCH. 3.2 THE OBJECT OF THE ORGANISATION IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH [IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS] FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS AND BY PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE AND RECORDED MATERIAL TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH. 3.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE ORGANISATION IN PROMOTING THE OBJECTS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
116 RALEIGH ROAD
FELTHAM
TW13 4LP
- Ffôn:
- 02087070528
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window