Ymddiriedolwyr THE NEWMARKET OPERATIC MUSICAL AND DRAMATIC SOCIETY LTD
Rhif yr elusen: 1120041

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Robert Maguire | Cadeirydd | 18 December 2019 |
|
|
||||
Fiona Harvey-Maguire | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Marion Hadley | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Steven Fenn | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Charles Brighty | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.