MENTAL HEALTH NORTH EAST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE AIM TO; PROMOTE JOINT WORKING AND PARTNERSHIP ACROSS THE VOLUNTARY /NOT FOR PROFIT MENTAL HEALTH SECTOR. PROMOTE BEST PRACTICE IN MENTAL HEALTH TO ENSURE HIGH QUALITY PROVISION FOR, AND PARTNERSHIP WITH, SERVICE USERS AND CARERS STRENGTHEN THE ROLE OF MENTAL HEALTH VCS ORGANISATIONS REGIONALLY. SUPPORT LOCALITIES AND MENTAL HEALTH VCS COALITIONS/NETWORKS ACROSS THE REGION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- Mental Health North East (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNNE BLAKEY | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||
ALISDAIR STEWART CAMERON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.67k | £9.24k | £29.37k | £8.02k | £10.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.36k | £11.60k | £19.54k | £16.88k | £12.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Medi 2023 | 238 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE NORTH EAST OF ENGLAND BY: PROMOTION OF ANY GENERAL CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS SUFFERING MENTAL DISTRESS WITHIN LIMITS OF THE NORTH EAST WITHOUT DISTINCTION OF AGE, SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE, RELIGION, DISABILITY BY WORKING TOGETHER WITH THE MENTAL HEALTH VOLUNTARY AND COMMUNITY SECTOR AND OTHER ORGANISATIONS TO BENEFIT THE ECONOMIC AND SOCIAL WELL BEING OF RESIDENTS SUFFERING MENTAL DISTRESS IN AREAS WHERE THE COMPANY OPERATES STRENGTHEN THE ROLE OF THE MENTAL HEALTH VOLUNTARY SECTOR ON A REGIONAL BASIS VIA A CHANNEL OF INFORMATION BETWEEN MENTAL HEALTH VOLUNTARY AND COMMUNITY ORGANISATIONS LOCAL AND CENTRAL GOVERNMENT AGENCIES, NHS TRUSTS, PCTS OR OTHER ORGANISATIONS IN THE REGION PROMOTION OF JOINT WORKING AND PARTNERSHIPS ACROSS THE MENTAL HEALTH VOLUNTARY/NOT FOR PROFIT SECTOR BRINGING TOGETHER REPRESENTATIVES OF MENTAL HEALTH VOLUNTARY AND COMMUNITY ORGANISATIONS, STATUTORY AUTHORITIES AND OTHER AGENCIES IN THE REGION TO IDENTIFY THE FUNDING AND POLICY NEEDS OF MENTAL HEALTH VOLUNTARY AND COMMUNITY ORGANISATIONS PROMOTION OF BEST PRACTICE IN MENTAL HEALTH TO ENSURE HIGH QUALITY PROVISION FOR, AND PARTNERSHIP WITH SERVICE USERS AND CARERS.
Maes buddion
NORTH EAST OF ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MENTAL HEALTH NORTH EAST
Birtley CDC
Drum Park
DrumLane Industrial Estate
Chester-le-Street
DH2 1AE
- Ffôn:
- 01914111962
- E-bost:
- lyn.boyd@mhne.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window