NORTH INDIA PASTORS TRAINING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main objective to give financial support to the North India Institute for Theological Studies in north west India. Funds are raised by contacting individuals, Churches and other relevant organisations. All funds raised are passed to the North India Institute for Theological Studies via LifeSteps Foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- India
Llywodraethu
- 30 Mai 2007: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.68k | £12.34k | £1.91k | £511 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.54k | £12.36k | £1.87k | £73 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 18 Medi 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 29 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 24 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 24 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN NORTH INDIA AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST (B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window