Hanes ariannol LAMESLEY CHILDCARE

Rhif yr elusen: 1122506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £525.93k £230.56k £492.03k £522.82k £563.59k
Cyfanswm gwariant £521.82k £431.24k £485.14k £547.35k £553.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £9.65k £6.50k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.11k £169.26k £9.65k £6.50k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £522.82k £563.59k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 N/A N/A £547.35k £553.81k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £0 £553.81k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £521.82k N/A N/A £0 £0