Hanes ariannol MANCHESTER JAPANESE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1122679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.29k £82.77k £80.90k £108.16k £96.83k
Cyfanswm gwariant £94.05k £96.42k £91.03k £91.08k £95.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A