BRITISH SOCIETY FOR HISTOCOMPATIBILITY AND IMMUNOGENETICS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Annual Conference provides an educational programme of lectures. Training courses are held to support trainee scientists undertake higher qualifications. A CPD scheme helps members to maintain the knowledge and skills required to practice. A bursary scheme helps members to attend scientific and educational meetings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- BRITISH SOCIETY FOR HISCOMPATIBILITY AND IMMUNGENETICS (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca McGuire | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Dr Raymond Fernando | Ymddiriedolwr | 02 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Maxfield | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Olivia Shaw | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Corinna Freeman | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Daniel Eggleston | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jessie Martin | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Emily Ryan | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Rachel Smith | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Carla Rosser | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Sarah Peacock | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Helena Lee | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
RICHARD BATTLE | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.66k | £35.93k | £47.06k | £87.58k | £81.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.83k | £71.64k | £74.15k | £76.05k | £72.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES (INCORPORATED) 1ST FEBRUARY 2007 (AMENDED) 21ST FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BY: A) DEVELOPING AND MAINTAINING GOOD PRACTICE IN HISTOCOMPATIBILITY AND IMMUNOGENETICS BY ENSURING THE HIGHEST PROFESSIONAL STANDARDS OF COMPETENCE; B) ENCOURAGING THE ADVANCEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH AND KNOWLEDGE AND OF ITS APPLICATION IN ALL ASPECTS OF HISTOCOMPATIBILITY AND IMMUNOGENETICS AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS THEREOF
Maes buddion
UNDEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STOWE HOUSE
ST. CHADS ROAD
LICHFIELD
STAFFS
WS13 6TJ
- Ffôn:
- 01543442159
- E-bost:
- accounts@bshi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window