Hanes ariannol HOLY CROSS COMMUNITY CENTRE NORTH BERSTED

Rhif yr elusen: 1119617
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £25.10k £15.51k £14.93k £27.07k £13.85k
Cyfanswm gwariant £13.23k £12.01k £13.98k £11.18k £8.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0