KIVETON PARK & WALES VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1122196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the organisation are to provide a village hall for use of the inhabitants of the parish of Wales in the county of South Yorkshire without distinction of political, religious, or other opinions including use for meetings, lectures, classes and for other forms of recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life of said inhabitants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £60,280
Cyfanswm gwariant: £89,826

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Hydref 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WALES PARISH FESTIVAL HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Margaret Phoenix Ymddiriedolwr 24 February 2020
Dim ar gofnod
Helen Elizabeth Carline Ymddiriedolwr 15 January 2020
Dim ar gofnod
Jessica Jean Reilly Ymddiriedolwr 15 January 2020
Dim ar gofnod
Amanda Louise Armitage-Griffiths Ymddiriedolwr 01 March 2016
Dim ar gofnod
KATHLEEN ANN STANLEY Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
ROBERT LEE HILL Ymddiriedolwr 15 August 2012
Dim ar gofnod
JOHN HOLDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JEAN AUDREY DRAKETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.07k £61.13k £60.71k £58.55k £60.28k
Cyfanswm gwariant £85.87k £59.09k £57.59k £58.12k £89.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.09k £9.96k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 01 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 01 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 07 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 23 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 29 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WALES IN THE COUNTY OF SOUTH YORKSHIRE AND THE SURROUNDING AREA ("THE AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
PARISH OF WALES IN THE COUNTY OF SOUTH YORKSHIRE
Hanes cofrestru
  • 15 Hydref 2010 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WALESMOOR AVENUE
KIVETON PARK
SHEFFIELD
S26 5RF
S26 5RF
Ffôn:
01909770357
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael