Ymddiriedolwyr KIVETON PARK & WALES VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1122196

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Margaret Phoenix | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Carline | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Jessica Jean Reilly | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Amanda Louise Armitage-Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
KATHLEEN ANN STANLEY | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
ROBERT LEE HILL | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|
||||
JOHN HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN AUDREY DRAKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.