ymddiriedolwyr NEW LIFE (SCUNTHORPE)
Rhif yr elusen: 1123917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deana Button | Cadeirydd | 24 March 2024 |
|
|
||||
Robert Green | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Mark Button | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Paul Silabon | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Tapiwa Mukori | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Lucy Adcock | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
JAMES TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.