Hanes ariannol EAST SURREY RURAL TRANSPORT PARTNERSHIP

Rhif yr elusen: 1121750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.82m £1.87m £1.90m £2.39m £2.93m
Cyfanswm gwariant £1.80m £1.67m £1.97m £2.18m £2.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.76m £1.74m £1.48m £2.21m £2.73m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £77.28k £64.38k £58.00k £59.02k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.71k £165 £15.13k £2.98k £2.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.82m £1.87m £1.88m £2.39m £2.92m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £1.26k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £7.95k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.80m £1.67m £1.97m £2.18m £2.74m
Gwariant - Ar godi arian £1.53k £37 £1.65k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.45k £3.58k £4.48k £15.93k £22.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0