Hanes ariannol MEITHRINFA MEIRION CYF
Rhif yr elusen: 1123868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.76k | £205.39k | £246.80k | £285.52k | £298.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.91k | £210.18k | £242.16k | £255.32k | £302.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £69.17k | £47.36k | £40.84k | £75.28k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.13k | £10.38k | £54.11k | £16.62k | £22.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.