Hanes ariannol BURRINGTON PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1119214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.35k £3.56k £2.32k £3.69k £3.53k
Cyfanswm gwariant £1.72k £5.89k £3.75k £3.13k £3.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A