Ymddiriedolwyr HAMILTON SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1123073

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah-Lou Westbrook | Cadeirydd | 31 October 2023 |
|
|
||||
Maureen Martin | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Francesca Rigo | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
James Burton | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Kerry Vandersypen | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Sonia Miller | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Rosemary Currell | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Lucy Mary Bevan | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.