THE LAURA CASE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LAURA CASE WAS IN UGANDA WORKING AT A HOSPITAL AS A MEDIC WHEN SHE WAS KILLED IN 2007 AGED 24. THE TRUST, SET UP BY FAMILY AND FRIENDS, SUPPORTS PROJECTS SHE WOULD HAVE FELT IMPORTANT. THESE WILL BE IN MEDICAL AND EDUCATIONAL FIELDS, MAINLY IN AFRICA, AND WILL BE THE SORT OF PROJECT WHERE COMPARATIVELY SMALL AMOUNTS OF MONEY WILL HAVE A SIGNIFICANT EFFECT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELISSA CASE | Cadeirydd | 21 March 2007 |
|
|
||||
Ben Connah | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Joanna Amey | Ymddiriedolwr | 09 November 2014 |
|
|
||||
Kate Sturgeon | Ymddiriedolwr | 22 August 2010 |
|
|
||||
VICTORIA ELIZABETH GYLES | Ymddiriedolwr | 23 May 2010 |
|
|
||||
JONATHAN MEIRION GYLES | Ymddiriedolwr | 23 May 2010 |
|
|
||||
DR NICOLA RICHMOND | Ymddiriedolwr | 23 February 2008 |
|
|
||||
DESPINA TSATSAS | Ymddiriedolwr | 23 February 2008 |
|
|
||||
MRS A CASE | Ymddiriedolwr | 21 March 2007 |
|
|
||||
MR D CASE | Ymddiriedolwr | 21 March 2007 |
|
|
||||
DR D MOOR | Ymddiriedolwr | 21 March 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.54k | £30.17k | £8.09k | £58.66k | £1.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.08k | £28.31k | £47.22k | £95.28k | £43.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY IN THE STUDY OF MEDICINE AND RELATED SUBJECTS BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER BENEFICIAL INCLUDING THE FUNDING OF TEACHING AND RESEARCH, THE PUBLICATION OF EDUCATIONAL MATERIAL, THE PROVISION OF TRAINING, THE AWARD OF SCHOLARSHIPS AND PRIZES AND OTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO SCHOOLS AND COLLEGES OR TO STUDENTS OF MEDICINE AND RELATED SUBJECTS, THE PROVISION OR FUNDING OF EQUIPMENT OR FACILITIES AT SCHOOLS, COLLEGES, UNIVERSITIES, HOSPITALS OR MEDICAL RESEARCH INSTITUTIONS OR THE MAKING OF GRANTS TO OTHER CHARITABLE BODIES CARRYING OUR SUCH OBJECTS. 3.2 TO SUPPORT RESEARCH INTO THE CAUSES, TREATMENT AND RELIEF OF DISEASE AND DISABILITY BY PROVIDING EXTRA FACILITIES OR EQUIPMENT AT SCHOOLS, COLLEGES, UNIVERSITIES, HOSPITALS OR RESEARCH INSTITUTIONS OR BY MAKING GRANTS TO OTHER CHARITABLE BODIES CARRYING OUT SUCH OBJECTS OR BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES SHALL CONSIDER APPROPRIATE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36A ALLCROFT ROAD
LONDON
NW5 4NE
- Ffôn:
- 07973515833
- E-bost:
- trustees@thelauracasetrust.org
- Gwefan:
-
thelauracastrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window