ETHIOPIAN WOMEN'S EMPOWERMENT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides the following activities. (1) Employability project:- for refugee women providing jobsearch skills, interview techniques information session and holding an open day. (2) Coffee morning:- to alleviate isolation and strengthen the social bondage amongst refugee women. (3) Homework club:- to equip refugee children with maths and english skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATAN DANIEL Accountant | Cadeirydd |
|
|
|||||
Hafsa MUHAMMED | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
ASHA HUSSEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
TABASSAM SHABBIR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.35k | £206.74k | £206.74k | £28.51k | £62.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.17k | £108.30k | £126.78k | £58.28k | £77.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 02 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 8 JULY 2007 AND 15 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF ETHIOPIAN AND OTHER WOMEN IN NEED THEREOF WITHIN THE UNITED KINGDOM SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN THE COMMUNITY 2) TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF ETHIOPIAN WOMEN IN NEED THEREOF WITHIN THE UNITED KINGDOM BY THE PROVISION OF HEALTH INFORMATION AND ADVICE. 3) THE RELIEF OF SICKNESS, POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP AND THE PRESERVATION OF HEALTH OF WOMEN AND CHILDREN IN ETHIOPIA BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, TRAINING, SUPPORT AND FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ethiopian Women's Empowerment Group
Unit 7
Office 8
Thorpe Close
London
- Ffôn:
- 02089645325
- E-bost:
- eweglondon@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window