REDEARTH EDUCATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We train and provide in school support to teachers in methods to develop good practice in teaching and learning. We currently run an Achievement Award linked to the training we provide, a Lead Teacher Programme for future sustainability and an Early Reading Programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Uganda
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- REDEARTH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nichola Newbold | Cadeirydd | 19 May 2018 |
|
|
||||
John Rolfe | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
Mark Robert Smith | Ymddiriedolwr | 31 January 2015 |
|
|
||||
ronnie Katzler | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Linda Irene Pritchard | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anita Diane Cosgrove | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.10k | £78.67k | £175.74k | £95.62k | £108.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.39k | £88.94k | £83.90k | £203.26k | £120.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 AUGUST 2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE DEVELOPING WORLD, SPECIFICALLY UGANDA THROUGH TRAINING COURSES 2 TO ENHANCE AND IMPROVE THE EDUCATIONAL EXPERIENCES OF CHILDREN IN UGANDA 3 TO ADVANCE THE PROVISION AND MAINTENANCE OF EDUCATIONAL RESOURCES IN RURAL DISTRICTS BY BUILDING AND EQUIPPING A "RESOURCE CENTRE" (THIS IS NOT REQUIRED OF THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY)
Maes buddion
UGANDA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pound House
Hope Under Dinmore
Leominster
Herefordshire
United Kingdom
HR6 0PR
- Ffôn:
- 07932654903
- E-bost:
- redeartheducation@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window