REBUILD, THE LIMB RECONSTRUCTION CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE SUPPORT TO PATIENTS AND THEIR FAMILIES WHO ARE UNDERGOING LIMB RECONSTRUCTION SURGERY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mai 2007: Cofrestrwyd
- THE KCH LIMB RECONSTRUCTION TRUST (Enw blaenorol)
- THE KCH LIMB RECONSTRUCTION TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena Pearson-Wood | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Jamie Wyatt | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Deborah Jane Elston Hooper | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Dr Aaron Saini | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
James Hallett | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
||||
Dr Matthew Gee | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Leigh Roberts | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Dr Toby Colegate Stone | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
DEBBIE BOND | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
GRAEME GROOM | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
PAUL FLINTOFF | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
||||
Dr SARAH PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.49k | £6.89k | £13.65k | £15.19k | £10.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.66k | £6.47k | £16.03k | £9.87k | £30.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 20 Ionawr 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 20 Ionawr 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
ARE TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PATIENTS REQUIRING LIMB RECONSTRUCTION THROUGH THE PROVISION OF EQUIPMENT, SERVICES, SUPPORT, RESEARCH, EDUCATION, AND ASSISTANCE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS COLLEGE HOSPITAL
Orthopaedic Dept
Hambledon Wing East. DENMARK HILL
LONDON
SE5 9RS
- Ffôn:
- 020 3299 9000
- E-bost:
- info@klrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window