Ymddiriedolwyr ANGELS AND MONSTERS
Rhif yr elusen: 1120305

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garry scrivens | Cadeirydd | 30 August 2019 |
|
|
||||
emily conway | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
caroline malcherczyk | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
richard churcher | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
charlotte north | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
kelly marshall | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|
||||
stevie paula prosser | Ymddiriedolwr | 14 August 2013 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE gray | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.