Hanes ariannol WIGAN & LEIGH YOUNG CARERS
Rhif yr elusen: 1120993
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.61k | £140.38k | £161.56k | £177.17k | £178.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.34k | £131.76k | £151.40k | £178.47k | £163.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.38k | £27.63k | £37.81k | £40.43k | £36.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.54k | £77.34k | £1.90k | N/A | £22.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.