Hanes ariannol SAFA CUMBRIA
Rhif yr elusen: 1121122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.73k | £240.64k | £273.17k | £273.65k | £281.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £171.91k | £168.88k | £240.59k | £248.35k | £329.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £59.71k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.