CHRISTIAN NURSES AND MIDWIVES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the charity has no current activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 18 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1131658 CHRISTIAN MEDICAL FELLOWSHIP
- 07 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- 18 Mai 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.83k | £34.07k | £16.00k | £5.62k | £1.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.73k | £4.63k | £17.20k | £25.84k | £4.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 20 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 20 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 18 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 06/02/2007 AS AMENDED ON 06/07/2013
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY:- A) ENCOURAGING CHRISTIAN NURSES TO GROW IN THE KNOWLEDGE OF CHRIST AND TO MAKE HIM KNOWN B) PROMOTING CHRISTIAN PRINCIPLES WITHIN NURSING C) DEVELOPING A NETWORK OF CHRISTIAN NURSES FOR FELLOWSHIP AND PRAYER D) STRENGTHENING AND SUPPORTING CHRISTIAN STUDENT NURSES AND MIDWIVES E) SUPPORTING THE WORK OF NURSING AND MIDWIFERY MISSIONARIES THROUGHOUT THE WORLD WHO ARE IN AGREEMENT WITH OUR DOCTRINAL BASIS AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE ASSOCIATION.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window