Hanes ariannol W.W.A.G
Rhif yr elusen: 1119632
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.63k | £199.30k | £195.58k | £192.84k | £199.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.52k | £148.71k | £158.78k | £196.21k | £189.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £183.06k | £183.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £183.06k | £0 | £1.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.