ymddiriedolwyr SWINGS & SMILES
Rhif yr elusen: 1120598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek John Hardman | Cadeirydd | 14 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Sandars | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Victor Hormuz Mistry | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Michael Megan | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Quona Ellen Constable | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Kenneth Ives | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Luisa Godfrey | Ymddiriedolwr | 09 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.