MONEY LIFELINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate a free, confidential debt advice and counselling service to individuals to help them sort out debt problems and manage their money. We can deal directly with creditors for clients or assist them in their dealings. We help clients plan payments they can afford, advise on benefits they might be able to claim, assist with bailiffs and help deal with legal action.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 16 Awst 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1163757 LIFEPOINT CHURCH, ROOKSDOWN
- 20 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROB GOLDING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Andrew Mark Spence | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|||||
DAVID LLEWELYN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.38k | £7.39k | £6.03k | £2.66k | £4.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.15k | £3.42k | £2.85k | £2.78k | £3.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 MARCH 2007
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY PROVIDING - IN ACCORDANCE WITH BIBLICAL CHRISTIAN PRINCIPLES, VALUES AND PRACTICES - FREE DEBT ADVICE AND RELATED SERVICES AND ASSISTANCE TO ANY PERSON WHO IS IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF HIS OR HER SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES. (B) THE ADVANCEMENT - IN ACCORDANCE WITH BIBLICAL CHRISTIAN PRINCIPLES, VALES, AND PRACTICES - OF EDUCATION OF THE PUBLIC INTO MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF PERSONAL FINANCES AND AWARENESS OF DEBT BUT EXCLUDING INVESTMENT ADVICE. (C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC PRIMARILY THROUGH PRAYER, THE PROVISION OF CHRISTIAN LITERATURE, PERSONAL WITNESS, AND THE APPLICATION OF BIBLICAL CHRISTIAN PRINCIPLES, VALUES, AND PRACTICES, IN RELIEVING FINANCIAL HARDSHIP AND IN ADVANCING EDUCATION.
Maes buddion
BASINGSTOKE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Sarum Hill Centre
Sarum Hill
Basingstoke
RG21 8SR
- Ffôn:
- 01256351026
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window