ymddiriedolwyr CHELSEA ACADEMY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1120784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Ouchterloney | Cadeirydd | 28 February 2023 |
|
|
||||
Dr Deji Adewoye | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Andreja Lazic | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Anna Rainsford | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Julie Oyogoa | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Mariana Luxardo | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Zehra Imam-Sadeque | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Filippo Lanza | Ymddiriedolwr | 15 August 2021 |
|
|
||||
David Rosa Casado | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Astrid Birgitte Nellemann | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.