RACE FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amatuer Football Club for Junior & Senior players
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Torfaen
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTT LEIGHTON JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GARETH FRANCOMBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BARRINGTON ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2020 | 04/06/2021 | 04/06/2022 | 04/06/2023 | 04/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67k | £3.32k | £13.13k | £9.77k | £7.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.04k | £2.72k | £10.47k | £12.95k | £9.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £600 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2023 | 27 Mai 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Mehefin 2020 | 20 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF RECREATION AND LEISURE TIME FACILITIES, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY FOR ASSOCIATION FOOTBALL, IN THE INTERESTS FOR SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS OF THE RACE AND SURROUNDING AREAS (HEREINAFTER CALLED 'THE AREA OF BENEFIT').
Maes buddion
RACE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 LLANFACH ROAD
ABERCARN
NEWPORT
NP11 5LE
- Ffôn:
- 07967881706
- E-bost:
- raceafc@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window