Hanes ariannol KINGSTON CENTRE FOR INDEPENDENT LIVING
Rhif yr elusen: 1123063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £285.25k | £302.69k | £379.35k | £336.21k | £327.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.15k | £324.72k | £346.53k | £349.57k | £373.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £274.41k | £281.23k | £279.75k | £313.70k | £287.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.